序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | GRUPO ANTOLIN-IRAUSA SA | 100% | 7692.305100万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
ERNESTO ANTOLIN ARRIBAS
|
|
2 |
RAMON SOTOMAYOR JAUREGUI
|
|
3 |
MARIA HELENA ANTOLIN RAYBAUD
|
|
4 |
BENOIT JACQUES MARIE SCHLUMBERGER
|
|
5 |
谢兰丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 董事备案 |
JORGE JUAREZ MAILLO [退出]JESUS PASCUAL SANTOS [退出]MARIA HELENA ANTOLIN RAYBAUD
|
MARIA HELENA ANTOLIN RAYBAUDRAMON SOTOMAYOR JAUREGUI [新增]BENOIT JACQUES MARIE SCHLUMBERGER [新增]
|
2 | 2020-07-23 | 章程备案 |
2017-08-31章程备案
|
2020-07-21章程备案
|
3 | 2019-11-21 | 监事备案 |
沈静瑜 [退出]
|
谢兰丽 [新增]
|
4 | 2019-07-10 | 监事备案 |
孙宁 [退出]
|
沈静瑜 [新增]
|
5 | 2017-10-18 | 章程修正案备案 |
2016-08-08章程备案
|
2017-08-31 章程修正案
|
6 | 2017-10-18 | 注册资本(金)变更 |
7247.6206万美元
|
7692.3051万美元( + 6.13559% )
|
7 | 2016-12-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-08-08 章程修正案
|
8 | 2016-12-19 | 注册资本(金)变更 |
6500.0000万美元
|
7247.6206万美元( + 11.50186% )
|