序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹亚峰 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹亚峰
|
|
2 |
孙成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-05章程修正案
|
2 | 2020-08-19 | 住所变更 |
上海市闵行区莲花路1559号1幢317室
|
上海市金山区朱泾镇秀江路280弄80号31幢204室
|
3 | 2020-06-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-06-20章程修正案
|
4 | 2020-06-23 | 住所变更 |
上海市金山区金山卫镇秋实路688号1号楼5单元1073室
|
上海市闵行区莲花路1559号1幢317室
|