序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 洪祖白 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 庄瑞春 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄瑞春
|
|
2 |
洪祖白
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
2 | 2021-06-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2018-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:路平
|
证件号码:*****姓名:庄瑞春
|
4 | 2018-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,洪祖白,1968-09-02;执行董事,路平,1978-03-30;
|
监事,洪祖白,1968-09-02;执行董事,庄瑞春,1963( - 0.75834% )-11-12;
|
5 | 2018-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****9,姓名:路平
|
证件号码:*****X,姓名:庄瑞春
|
6 | 2018-04-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
路平,出资40万人民币,占40.0%,实缴出资40万; [退出]洪祖白,出资60万人民币,占60.0%,实缴出资60万;
|
庄瑞春,出资20万,占20.0%,实缴出资20万; [新增]洪祖白,出资80( + 33.33333% )万,占80.0%,实缴出资80万;
|
7 | 2018-04-24 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,洪祖白,****执行董事,路平,**** [退出]
|
监事,洪祖白,****执行董事,庄瑞春,**** [新增]
|
8 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:路平
|
证件号码:****,姓名:庄瑞春
|
9 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
路平,****; [退出]洪祖白,****;
|
庄瑞春,****; [新增]洪祖白,****;
|
10 | 2017-06-13 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****2
|