序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周定根 | 60% | 1800万人民币 |
2 | 苏天枚 | 40% | 1200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏天枚
|
|
2 |
周定根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周定根 [退出]
|
苏天枚 [新增]
|
2 | 2021-09-07 | 法定代表人变更 |
周定根
|
苏天枚
|
3 | 2021-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏天枚 [退出]
|
周定根 [新增]
|
4 | 2021-09-07 | 章程备案 |
无
|
2021-09-06新章程
|
5 | 2021-06-24 | 章程备案 |
无
|
2021-06-22新章程
|
6 | 2021-06-24 | 法定代表人变更 |
杨铿灵
|
周定根
|
7 | 2021-06-24 | 股东变更 |
苏天枚 ,杨铿灵 [退出]
|
苏天枚 ,周定根 [新增]
|
8 | 2021-06-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨铿灵 [退出]
|
周定根 [新增]
|
9 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
杨铿灵 *** 备案手机:***
|
吴英华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2020-04-28 | 联络员备案 |
吴英华 *** 备案手机:***
|
吴英华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|