序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋俊佳 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 徐建伟 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋俊佳
|
|
2 |
徐建伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南凯轩房地产开****有限公司邵阳分公司
|
李建容 | 2007-05-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 联络员备案 |
谭坤仑 *** 备案手机:***
|
谭坤仑 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-04-03 | 清算组备案 |
无
|
负责人:蒋俊佳;成员:蒋俊佳;成员:徐建伟;
|
3 | 2018-04-03 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:蒋俊佳;成员:蒋俊佳;成员:徐建伟;
|
4 | 2018-01-25 | 联络员备案 |
蒋俊佳 *** 备案手机:***
|
谭坤仑 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-08-10 | 股东变更 |
李建容 , [退出]王岳 [退出]
|
蒋俊佳 , [新增]徐建伟 [新增]
|
6 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
徐建伟
|
7 | 2017-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
蒋俊佳
|
8 | 2017-08-10 | 监事备案 |
|
徐建伟 [新增]
|
9 | 2017-08-10 | 财务负责人 |
|
蒋俊佳
|
10 | 2017-08-10 | 经理备案 |
|
蒋俊佳 [新增]
|