序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张宝堂 | 80% | 8万人民币 |
2 | 贺奎香 | 20% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺奎香
|
|
2 |
张宝堂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-15 | 清算组备案 |
无
|
负责人:贺奎香;成员:张宝堂;成员:庞思;
|
2 | 2017-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈志南 [退出]
|
贺奎香 [新增]
|
3 | 2017-11-16 | 法定代表人变更 |
陈志南
|
贺奎香
|
4 | 2017-11-16 | 董事备案 |
陈志南 [退出]
|
贺奎香 [新增]
|
5 | 2017-11-16 | 经理备案 |
陈志南 [退出]
|
贺奎香 [新增]
|
6 | 2015-04-10 | 法定代表人变更 |
贺奎香
|
陈志南
|
7 | 2014-06-26 | 法定代表人变更 |
张宝堂
|
贺奎香
|