序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖友菘 | 100% | 2600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖友菘
|
|
2 |
余书传
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南天佑健康养老服务有限公司常德分公司
|
王永臣 | 2018-10-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-09 | 联络员备案 |
肖友崧 *** 备案手机:***
|
唐建华 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许意 [退出]
|
余书传 [新增]
|
3 | 2018-08-16 | 股东变更 |
卢成林 [退出]
|
肖友崧 [新增]
|
4 | 2018-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卢成林 [退出]
|
肖友崧 [新增]
|
5 | 2018-08-16 | 联络员备案 |
卢成林 *** 备案手机:***
|
肖友崧 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-08-16 | 法定代表人变更 |
卢成林
|
肖友崧
|
7 | 2018-04-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-27第三条
|
8 | 2018-04-27 | 经营范围变更 |
养老产业策划、咨询;旅游项目开****;风景园林工程设计服务;文化艺术交流活动的组织;群众文化活动;水资源管理;教育咨询;农副产品、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
养老服务;养老产业策划、咨询;旅游项目开****;风景园林工程设计服务;文化艺术交流活动的组织;群众文化活动;水资源管理;教育咨询;农副产品、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯赏 [退出]
|
许意 [新增]
|