序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余永松 | 93.71% | 937.1万人民币 |
2 | 邓西容 | 6.29% | 62.9万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余永松
|
|
2 |
邓西容
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
平江县永和食品有限公司安定镇官滩分公司
|
余永松 | 2013-11-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 股东变更 |
邓西容 ,余永松
|
邓西容 ,余永松
|
2 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-07提交新章程
|
3 | 2021-04-13 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
1000.000000万人民币( + 100% )
|
4 | 2020-04-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-07提交新章程
|
5 | 2020-04-09 | 股东变更 |
邓西容 ,洪文林 , [退出]余永松 ,喻靖 [退出]
|
邓西容 ,余永松
|
6 | 2020-04-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪文林 [退出]
|
邓西容 [新增]
|
7 | 2020-04-09 | 经营范围变更 |
肉制品(酱卤肉制品)生产、销售,豆制品、素食、鱼制品、调料品、干果类等预包装食品、散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其他未列明食品制造;肉制品(酱卤肉制品)生产、销售;豆制品、素食、鱼制品、调料品、干果类等预包装食品、散装食品销售;方便食品制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪文林
|
洪文林
|
9 | 2019-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余永松
|
余永松
|
10 | 2018-09-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-25章程第二章第四条
|