序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-07 | 负责人变更 |
秦孝先 [退出]
|
曾将营 [新增]
|
2 | 2021-12-07 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
3 | 2018-11-19 | 负责人变更 |
李靖静 [退出]
|
秦孝先 [新增]
|
4 | 2017-05-09 | 负责人变更 |
陈向阳 [退出]
|
李靖静 [新增]
|
5 | 2017-03-17 | 联络员备案 |
李晓华 备案手机:*****
|
佘伏满 备案手机:*****
|
6 | 2015-10-19 | 其他事项备案 |
中国建设银行益阳市资阳区支行
|
中国建设银行股份有限公司
|
7 | 2015-10-19 | 联络员备案 |
李艳辉
|
李晓华
|
8 | 2015-10-19 | 隶属关系备案 |
中国建设银行益阳市资阳区支行
|
中国建设银行股份有限公司
|
9 | 2015-10-19 | 财务负责人 |
|
谌强
|