序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何久红 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 刘政 | 40% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何久红
|
|
2 |
刘政
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 联络员备案 |
何久红 *** 备案手机:***
|
何久红 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-05 | 地址变更 |
湖南省郴州市北湖区南岭大道968号大华天都608房
|
湖南省郴州市北湖区骆仙街道南岭大道968号大华天都608房
|
3 | 2021-06-01 | 联络员备案 |
何久红 *** 备案手机:***
|
何久红 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
何久红 *** 备案手机:***
|
何久红 *** 备案手机:***
|