序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张兵兵 | 96% | 2880.0万人民币 |
2 | 苏建飞 | 2% | 60.0万人民币 |
3 | 袁盛峰 | 2% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张兵兵
|
|
2 |
李卫红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
傅走走 *** 备案手机:***
|
傅走走 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
刘晓红 *** 备案手机:***
|
傅走走 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-06-07 | 联络员备案 |
傅走走 *** 备案手机:***
|
傅走走 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
刘晓红 *** 备案手机:***
|
刘晓红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-12-09 | 股东变更 |
苏建飞 ,袁盛峰 ,张兵兵
|
苏建飞 ,袁盛峰 ,张兵兵
|
6 | 2016-12-09 | 注册资本(金)变更 |
800万人民币
|
3000.0000万人民币( + 275% )
|
7 | 2016-12-09 | 投资人(股权)变更 |
张兵兵 出资 768万人民币;苏建飞 出资 16万人民币;袁盛峰 出资 16万人民币;
|
张兵兵 出资 2880( + 275% )万人民币;苏建飞 出资 60( + 275% )万人民币;袁盛峰 出资 60( + 275% )万人民币;
|
8 | 2016-04-25 | 股东变更 |
曹九林 , [退出]袁盛峰 ,张兵兵
|
苏建飞 , [新增]袁盛峰 ,张兵兵
|
9 | 2016-04-25 | 投资人(股权)变更 |
张兵兵 出资 768万人民币;曹九林 出资 16万人民币; [退出]袁盛峰 出资 16万人民币;
|
张兵兵 出资 768万人民币;苏建飞 出资 16万人民币; [新增]袁盛峰 出资 16万人民币;
|
10 | 2016-04-11 | 联络员备案 |
刘晓红 备案手机:*****
|
傅走走 备案手机:***** (网上办理)
|