序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭秀华 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭秀华
|
|
2 |
徐德辉
|
|
3 |
郭继策
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2022-01-11 | 经营范围 |
|
化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);危险化学品经营
|
3 | 2021-12-30 | 经理备案 |
|
郭继策 [新增]
|
4 | 2021-12-30 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区金穗路8号2201房自编E70(仅限办公)
|
5 | 2021-12-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2021-08-02 | 注册资本(金)变更 |
|
200万元(人民币)( - 60% )
|
7 | 2021-08-02 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
8 | 2021-05-13 | 股东变更 |
|
郭秀华 [新增]
|
9 | 2021-05-13 | 法定代表人变更 |
|
郭秀华
|
10 | 2021-05-13 | 经理备案 |
|
郭秀华 [新增]
|