序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-03-24 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
何敬祥
|
2 | 2016-03-23 | 负责人变更 |
冯燕媚 [退出]
|
杨伟 [新增]
|
3 | 2015-04-01 | 住所(经营场所)变更 |
广州市番禺区沙湾镇市良路1055号
|
广州市番禺区沙湾镇龙湾村峡下工业区左排42号102
|
4 | 2015-03-27 | 负责人变更 |
刘访龙 [退出]
|
冯燕媚 [新增]
|