序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐波 | 99.5% | 35820.0万人民币 |
2 | 广州浩然投资合伙企业(有限合伙) | 0.5% | 180.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐波
|
|
2 |
徐骞
|
|
3 |
郭伟
|
|
4 |
黄献波
|
|
5 |
徐允
|
|
6 |
潘攀
|
|
7 |
余文生
|
|
8 |
朱力群
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广州多益网络科技有限公司工会委员会
|
2011-03-14 | |
2 |
广州多益网络科技有限公司天河分公司
|
徐波 | 2009-03-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-10 | 法定代表人变更 |
徐波
|
徐骞
|
2 | 2021-09-10 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
3 | 2021-09-10 | 经理备案 |
唐忆鲁 [退出]
|
徐骞 [新增]
|
4 | 2021-09-10 | 董事备案 |
郭伟黄献波唐忆鲁 [退出]王如洁 [退出]徐波
|
徐骞 [新增]徐允 [新增]郭伟黄献波徐波
|
5 | 2019-09-30 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
6 | 2019-09-30 | 具体经营项目申报 |
网络游戏服务;网上动漫服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);软件开****;网络技术的研究、开****;计算机技术开****、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开****;软件服务;信息技术咨询服务;商品批****贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;
|
商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批****贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);网络技术的研究、开****;技术进出口;软件开****;计算机技术开****、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开****;信息技术咨询服务;软件服务;游戏软件设计制作;网络游戏服务;网上动漫服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);网络音乐服务
|
7 | 2018-06-14 | 组织机构备案 |
郭伟(董事)黄献波(董事)林斌(独立董事) [退出]潘攀(监事会主席)任武(董事) [退出]唐忆鲁(董事兼经理)王如洁(董事)谢康(独立董事) [退出]谢晓尧(独立董事) [退出]徐波(董事长)余文生(监事)朱力群(监事)
|
郭伟(董事)黄献波(董事)潘攀(监事会主席)唐忆鲁(董事兼经理)王如洁(董事)徐波(董事长)余文生(监事)朱力群(监事)
|
8 | 2018-06-14 | 董事备案 |
郭伟(董事)黄献波(董事)林斌(独立董事) [退出]潘攀(监事会主席)任武(董事) [退出]唐忆鲁(董事兼经理)王如洁(董事)谢康(独立董事) [退出]谢晓尧(独立董事) [退出]徐波(董事长)余文生(监事)朱力群(监事)
|
郭伟(董事)黄献波(董事)潘攀(监事会主席)唐忆鲁(董事兼经理)王如洁(董事)徐波(董事长)余文生(监事)朱力群(监事)
|
9 | 2018-06-14 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
10 | 2015-09-25 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
何敏霞
|