序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 工商登记联络员备案 |
|
余婷婷
|
2 | 2021-11-11 | 负责人变更 |
|
刘玲玲 [新增]
|
3 | 2019-11-05 | 负责人变更 |
|
林丽丽 [新增]
|
4 | 2019-08-28 | 企业类型变更 |
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
5 | 2019-08-28 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市花都区新华街商业大道53号之自编10、11、12、13号铺
|
6 | 2017-06-13 | 负责人变更 |
|
徐志敏 [新增]
|
7 | 2016-07-11 | 财务负责人 |
|
钟兆芳
|
8 | 2016-07-11 | 换照 |
|
换照
|
9 | 2015-01-29 | 换照 |
|
换照
|
10 | 2015-01-29 | 具体经营项目申报 |
|
货币银行服务(具体经营项目以金融许可证或核****批文为准);经营保险兼业代理业务(具体经营项目以保险监督管理委员会核****的《保险兼业代理业务许可证》为准);
|