序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东省交通集团有限公司 | 80.8079% | 734989.613284万 |
2 | 广东粤财投资控股有限公司 | 19.1921% | 174562.068277万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春生
|
|
2 |
陈敏
|
|
3 |
黄觉
|
|
4 |
柯桂灵
|
|
5 |
李永刚
|
|
6 |
文银秋
|
|
7 |
龙新华
|
|
8 |
陈新华
|
|
9 |
李金瓯
|
|
10 |
周熠华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广东省路桥建设****展有限公司二广分公司
|
崔宏涛 | 2019-04-30 |
2 |
广东省路桥建设****展有限公司云梧分公司
|
张继 | 2017-07-07 |
3 |
广东省路桥建设****展有限公司广贺分公司
|
俞侃 | 2017-06-13 |
4 |
广东省路桥建设****展有限公司汕揭分公司
|
郑廷冰 | 2012-04-27 |
5 |
广东省路桥建设****展有限公司汕湛分公司
|
陶学全 | 2011-09-13 |
6 |
广东省路桥建设****展有限公司路达分公司
|
郑廷冰 | 2010-05-31 |
7 |
广东省路桥建设****展有限公司天汕分公司
|
谭金龙 | 2010-05-31 |
8 |
广东省路桥建设****展有限公司广韶分公司
|
杜伟 | 2010-05-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-27 | 工商登记联络员备案 |
邹婷
|
钟文玉
|
2 | 2022-07-27 | 高级管理人员备案 |
王春生(董事长)李金瓯(董事)龙新华(董事)陈敏(副董事长,董事)柯桂灵(董事)陈新华(总经理,董事)文银秋(董事)王庆伟(监事)郭东红(职工监事)杨天树(董事) [退出]黄觉(职工董事)胡贤华(监事会主席,监事) [退出]
|
黄觉(职工董事)周熠华(监事会主席,监事) [新增]王春生(董事长)李金瓯(董事)龙新华(董事)陈敏(副董事长,董事)柯桂灵(董事)陈新华(总经理,董事)文银秋(董事)王庆伟(监事)李永刚(董事) [新增]郭东红(职工监事)
|
3 | 2022-01-11 | 清算组备案 |
|
章程
|
4 | 2022-01-11 | 章程备案 |
|
章程
|
5 | 2022-01-11 | 高级管理人员备案 |
王春生(董事长)邹慧明(董事) [退出]施大庆(副总经理,董事) [退出]陈敏(副董事长,董事)黄觉(董事)胡贤华(监事会主席,监事)刘连芳(职工董事) [退出]陈新华(总经理,董事)王庆伟(监事)林淑芬(职工监事) [退出]
|
王春生(董事长)李金瓯(董事) [新增]龙新华(董事) [新增]陈敏(副董事长,董事)柯桂灵(董事) [新增]陈新华(总经理,董事)文银秋(董事) [新增]王庆伟(监事)郭东红(职工监事) [新增]杨天树(董事) [新增]黄觉(职工董事)胡贤华(监事会主席,监事)
|
6 | 2021-04-16 | 工商登记联络员备案 |
李丽文
|
邹婷
|
7 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案 |
王春生(董事长)邹慧明(董事)梁鑫(董事) [退出]施大庆(副总经理,董事)陈敏(副董事长,董事)孙穗(职工监事) [退出]刘连芳(职工董事)何森宏(监事会主席) [退出]李军涛(监事) [退出]陈新华(总经理,董事)
|
王春生(董事长)邹慧明(董事)黄觉(董事) [新增]胡贤华(监事会主席,监事) [新增]施大庆(副总经理,董事)陈敏(副董事长,董事)王庆伟(监事) [新增]刘连芳(职工董事)陈新华(总经理,董事)林淑芬(职工监事) [新增]
|
8 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈新华,董事,总经理陈泽松,董事,副总经理 [退出]何森宏,监事会主席黄亿浦,职工董事 [退出]李军涛,监事梁鑫,董事施大庆,董事,副总经理孙穗,职工监事王春生,董事长邹慧明,董事
|
陈敏,董事,副董事长 [新增]陈新华,董事,总经理何森宏,监事会主席李军涛,监事梁鑫,董事刘连芳,职工董事 [新增]施大庆,董事,副总经理孙穗,职工监事王春生,董事长邹慧明,董事
|
9 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董事会成员****生备案
|
10 | 2018-08-21 | 董事备案 |
|
董事会成员****生备案 [新增]
|