序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区松洲街螺涌北路一街1号C1-2
|
广州市白云区松洲街螺涌北路2号112房
|
2 | 2018-06-05 | 负责人变更 |
陈欣睿 [退出]
|
张泽伦 [新增]
|
3 | 2017-05-26 | 住所(经营场所)变更 |
广州市白云区增槎路螺涌围段孖涌商业街自编21号
|
广州市白云区松洲街螺涌北路一街1号C1-2
|
4 | 2016-08-23 | 营业期限变更 |
2012-04-16 至 2018-03-24
|
2012-04-16 至
|
5 | 2016-08-23 | 负责人变更 |
|
陈欣睿 [新增]
|
6 | 2015-11-20 | 负责人变更 |
曾小辉 [退出]
|
江天信 [新增]
|
7 | 2015-11-20 | 财务负责人 |
财务负责人(变更前)
|
冯燕秋
|
8 | 2015-04-07 | 营业期限变更 |
2012-04-16 至 2015-02-28
|
2012-04-16 至 2018-03-24
|