序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高亚华 | ||
2 | 李圣勇 | ||
3 | 颜益平 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
颜益平
|
|
2 |
李圣勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-03 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区车陂德胜大街一巷5号五楼(部位:5539房)
|
广州市天河区广汕二路151号二楼B区210房(仅限办公用途)
|
2 | 2016-05-03 | 营业期限变更 |
2014-05-17 至 2016-04-20
|
2014-05-17 至 2017-01-08
|
3 | 2015-12-31 | 章程备案 |
章程备案(变更前)
|
准予章程备案
|
4 | 2015-12-31 | 组织机构备案 |
李圣勇,监事,,颜益平,执行董事兼经理,,是 [退出]
|
李圣勇,监事,,颜益平,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
|
5 | 2015-12-31 | 出资比例变更 |
侯起新,李圣勇,颜益平,
|
高亚华,李圣勇,颜益平,
|
6 | 2015-04-28 | 营业期限变更 |
2014-05-17 至 2014-12-31
|
2014-05-17 至 2016-04-20
|
7 | 2015-04-28 | 住所(经营场所)变更 |
广州市天河区长湴东路75号之二503之一(仅限办公用途)
|
广州市天河区车陂德胜大街一巷5号五楼(部位:5539房)
|