序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏玲玉 | 70% | 210.0万人民币 |
2 | 李炳辉 | 30% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏玲玉
|
|
2 |
苏安婷
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
2 | 2021-12-24 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市黄埔区科学大道118、120号805房(仅限办公)
|
3 | 2021-09-29 | 股东变更 |
|
李炳辉, [新增]苏玲玉
|
4 | 2021-09-29 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
5 | 2019-11-14 | 具体经营项目申报 |
|
工程总承包服务;智能化安装工程服务;环保技术咨询、交流服务;环保设备批****;环保技术开****服务;环保技术转让服务;机电设备安装服务;通用机械设备销售;机械技术开****服务;水污染治理;园林绿化工程服务;工程技术咨询服务;工程项目管理服务;机械技术咨询、交流服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批****贸易(许可审批类商品除外);工程施工总承包;
|
6 | 2019-11-14 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
7 | 2019-11-14 | 住所(经营场所)变更 |
|
广州市天河区荷光路137号三楼326之九房(仅限办公)
|
8 | 2019-09-12 | 股东变更 |
|
苏玲玉苏安婷 [新增]
|
9 | 2019-09-12 | 章程备案 |
|
准予章程备案
|
10 | 2019-09-12 | 监事备案 |
|
苏安婷 [新增]
|