序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛皓 | 40% | 400万人民币 |
2 | 傅义明 | 30% | 300万人民币 |
3 | 周晓文 | 30% | 300万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛皓
|
|
2 |
蒋鹏程
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-07 | 指定联系人 |
周晓文
|
牛皓
|
2 | 2019-05-07 | 成员 |
傅义明(执行董事),周晓文(总经理)
|
牛皓(执行董事),牛皓(总经理)
|
3 | 2019-05-07 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
周晓文 340.0(万元)34.00% 傅义明 660.0(万元)66.00%
|
周晓文 300.0(万元)30.00% 牛皓 400.0(万元)40.00% 傅义明 300.0(万元)30.00%
|
4 | 2019-05-07 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
傅义明
|
牛皓
|
5 | 2019-05-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:周晓文、出资额:340.000000、出资比例:34.000000;股东名称:傅义明、出资额:660.000000、出资比例:66.000000;
|
股东名称:周晓文、出资额:300.000000( - 11.76471% )、出资比例:30.000000;股东名称:傅义明、出资额:300.000000( - 54.54545% )、出资比例:30.000000;股东名称:牛皓、出资额:400.000000、出资比例:40.000000; [新增]
|
6 | 2019-05-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
股东:傅义明;总经理:周晓文;工商联络员:周晓文;法定代表人:傅义明;董事长:傅义明;股东:周晓文;
|
董事长:牛皓;法定代表人:牛皓;工商联络员:牛皓;股东:;股东:;总经理:牛皓;股东:;
|
7 | 2019-05-07 | 章程备案 |
2018-12-13
|
2019-03-26
|
8 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事:傅义明 [退出]总经理:周晓文 [退出]
|
执行董事:牛皓 [新增]总经理:牛皓 [新增]
|
9 | 2018-12-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
深圳市南山区南头街道智恒新兴产业园E区01B栋405A室
|
深圳市龙岗区龙城街道荣超英隆大厦B座601室
|
10 | 2018-12-18 | 章程备案 |
2014-08-08
|
2018-12-13
|