序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卓成燕 | 18% | 216万人民币 |
2 | 徐光天 | 15.76406% | 189.16875万人民币 |
3 | 周庆枢 | 10% | 120万人民币 |
4 | 甘亚 | 6.5375% | 78.45万人民币 |
5 | 张德林 | 4.5% | 54万人民币 |
6 | 计贻柳 | 4.5% | 54万人民币 |
7 | 卓成英 | 4% | 48万人民币 |
8 | 翁文高 | 3.76016% | 45.121875万人民币 |
9 | 王秀敏 | 3.5% | 42万人民币 |
10 | 黄晓胜 | 3.14609% | 37.753125万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-17 | 补照 |
|
|
2 | 2021-05-17 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
3 | 2021-05-17 | 指定联系人 |
|
|
4 | 2021-05-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
5 | 2021-02-05 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2021-02-05 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
7 | 2021-02-01 | 股权和公证书 |
|
|
8 | 2021-02-01 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2021-02-01 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
10 | 2019-08-27 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|