序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中华商务联合印刷(香港)有限公司 | 100% | 6300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁兆贤
|
|
2 |
熊润民
|
|
3 |
周志强
|
|
4 |
吴亚勇
|
|
5 |
孙伟明
|
|
6 |
陈秋生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 成员 |
李贤良(董事),熊润民(董事),孙伟明(董事),周志强(董事)
|
吴亚勇(董事),孙伟明(董事),熊润民(董事),周志强(董事)
|
2 | 2021-12-16 | 其他董事信息 |
李贤良(董事), [退出]熊润民(董事),孙伟明(董事),周志强(董事)
|
吴亚勇(董事), [新增]孙伟明(董事),熊润民(董事),周志强(董事)
|
3 | 2017-12-12 | 成员 |
李贤良(董事),陈均(董事),张月明(董事),周志强(董事),林观苑(董事),黄绍颜(副董事长)
|
孙伟明(董事),周志强(董事),李贤良(董事),熊润民(董事)
|
4 | 2017-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:李贤良董事:陈均 [退出]董事:张月明 [退出]董事:周志强董事:林观苑 [退出]副董事长:黄绍颜 [退出]
|
董事:孙伟明 [新增]董事:周志强董事:李贤良董事:熊润民 [新增]
|
5 | 2016-05-24 | 统一社会信用代码 |
|
*****J
|
6 | 2016-05-24 | 其他事项备案 |
一照一码换照
|
一照一码换照
|
7 | 2016-05-24 | 其他事项备案 |
|
*****J
|
8 | 2016-05-24 | 一照一码换照 |
|
|
9 | 2016-03-04 | 成员 |
梁兆贤
|
梁兆贤
|
10 | 2016-03-04 | 成员 |
梁兆贤(董事长),陈均(董事),周志强(董事),张月明(董事),周志强(总经理),黄绍颜(副董事长),林观苑(董事),陈秋生(监事),李贤良(董事)
|
林观苑(董事),周志强(总经理),陈秋生(监事),周志强(董事),黄绍颜(副董事长),梁兆贤(董事长),张月明(董事),陈均(董事),李贤良(董事)
|