序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢敏 | 87.71329% | 1756.02万人民币 |
2 | 谢斌 | 12.28671% | 245.98万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
安海亮
|
|
2 |
谢斌
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市禧居物业管理有限公司湖南分公司
|
刘美 | 2017-04-18 |
2 |
深圳市禧居物业管理有限公司石岩分公司
|
徐敏 | 2017-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 总经理 |
卢敏(执行董事), [退出]卢敏(总经理) [退出]
|
安海亮(执行董事), [新增]安海亮(总经理) [新增]
|
2 | 2022-05-30 | 董事长或执行董事成员 |
卢敏(执行董事), [退出]卢敏(总经理) [退出]
|
安海亮(执行董事), [新增]安海亮(总经理) [新增]
|
3 | 2022-05-30 | 成员 |
卢敏(执行董事),卢敏(总经理)
|
安海亮(执行董事),安海亮(总经理)
|
4 | 2022-05-30 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
卢敏
|
安海亮
|
5 | 2022-04-16 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2022-04-16 | 许可信息 |
《食品经营许可证》(),《深圳市经营性停车场许可证》(),《卫生许可证》(),《保安服务许可证》(),《道路运输经营许可证》()
|
《深圳市经营性停车场许可证》(),《卫生许可证》(),《食品经营许可证》(),《城市园林绿化资质证书》(),《道路运输经营许可证》(),《保安服务许可证》()
|
7 | 2022-04-16 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-10-20
|
2022-04-15
|
8 | 2022-04-16 | 地址 |
深圳市宝安区松岗街道溪头社区御溪城5栋3D
|
深圳市宝安区松岗街道红星社区佳裕大厦1609
|
9 | 2021-10-22 | 成员 |
卢林峰(执行董事)
|
卢敏(执行董事)
|
10 | 2021-10-22 | 许可经营 |
劳务派遣(不含职业介绍及人才中介业务);园林绿化工程的设计与施工、市政工程(取得建设行政主管部门颁****的资质证书方可经营);清洁服务;园林绿化养护服务;花卉租赁;停车场收费管理;保安服务;汽车租赁;货物配送;医疗物资配送;餐饮服务;食堂承包管理。
|
园林绿化工程的设计与施工、清洁服务;园林绿化养护服务;花卉租赁;停车场收费管理;保安服务;汽车租赁;货物配送;医疗物资配送;餐饮服务;食堂承包管理。
|