序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪 | 69% | 690万人民币 |
2 | 滕梓然 | 31% | 310万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕梓然
|
|
2 |
李雪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司钟屋分公司
|
滕梓然 | 2015-10-27 |
2 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司同乐分公司
|
腾萌萌 | 2015-03-03 |
3 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司平湖分公司
|
腾萌萌 | 2011-07-21 |
4 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司华南汽车展场
|
梁蓬 | 2004-04-12 |
5 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司汽车修理厂
|
陈韶华 | 2003-08-18 |
6 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司龙岗分公司
|
滕梓然 | 2003-01-17 |
7 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司宝安分公司
|
李国成 | 2002-12-25 |
8 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司西乡分公司
|
丁军 | 2002-11-21 |
9 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司龙东展场
|
李国成 | 2002-10-15 |
10 |
深圳市兴晨汽车贸易有限公司广东深港汽车城展场
|
李国成 | 2002-08-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自2002-04-11至2022-04-11
|
永续经营
|
2 | 2021-03-18 | 成员 |
李雪(执行董事),滕梓然(监事),李雪(总经理)
|
滕梓然(总经理),李雪(监事),滕梓然(执行董事)
|
3 | 2021-03-18 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
2002-04-11,2022-04-11,20
|
2002-04-11,,
|
4 | 2021-03-18 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
李雪
|
滕梓然
|
5 | 2021-03-18 | 章程修正案 |
|
|
6 | 2021-03-18 | 指定联系人 |
null
|
滕梓然
|
7 | 2021-03-18 | 总经理 |
李雪(执行董事),滕梓然(监事),李雪(总经理)
|
滕梓然(总经理),李雪(监事),滕梓然(执行董事)
|
8 | 2021-03-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
2020-11-17
|
2021-03-18
|
9 | 2021-03-18 | 监事信息 |
李雪(执行董事),滕梓然(监事),李雪(总经理)
|
滕梓然(总经理),李雪(监事),滕梓然(执行董事)
|
10 | 2021-03-18 | 董事长或执行董事成员 |
李雪(执行董事),滕梓然(监事),李雪(总经理)
|
滕梓然(总经理),李雪(监事),滕梓然(执行董事)
|