序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天隆亚洲有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯桂秀
|
|
2 |
杨艳立
|
|
3 |
郭红伟
|
|
4 |
王国栋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
天隆四方科技****展(深圳)有限公司研****及生产中心
|
冯桂秀 | 2009-09-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
2 | 2022-05-18 | 许可信息 |
|
|
3 | 2022-05-18 | 地址 |
|
|
4 | 2022-05-18 | 升级换照 |
|
|
5 | 2020-04-02 | 成员 |
|
|
6 | 2020-04-02 | 总经理 |
|
|
7 | 2017-03-28 | 章程或章程修正案通过日期 |
|
|
8 | 2017-03-28 | 住所 |
|
|
9 | 2016-03-17 | 统一社会信用代码 |
|
|
10 | 2016-03-17 | 其他事项备案 |
|
|