序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 百易汽车租赁(深圳)有限公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡仲敏
|
|
2 |
蔡伟平
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市溢祺锋物流有限公司华洋大厦分公司
|
黄春英 | 2018-09-29 |
2 |
深圳市溢祺锋物流有限公司建利商务大厦分公司
|
黄春英 | 2018-09-29 |
3 |
深圳市溢祺锋物流有限公司松涛大厦分公司
|
黄春英 | 2018-09-28 |
4 |
深圳市溢祺锋物流有限公司海德大厦分公司
|
刘伟锋 | 2018-09-21 |
5 |
深圳市溢祺锋物流有限公司石岩分公司
|
林海雄 | 2018-09-18 |
6 |
深圳市溢祺锋物流有限公司松岗分公司
|
林海雄 | 2018-09-18 |
7 |
深圳市溢祺锋物流有限公司福永分公司
|
林海雄 | 2018-09-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-08 | 副本数 |
1
|
2
|
2 | 2022-05-09 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2022-05-09 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-07-27
|
2022-05-09
|
4 | 2022-05-09 | 地址 |
深圳市龙岗区横岗街道六约社区深峰路3号102
|
深圳市盐田区盐田街道明珠社区盐田路89号金水湾御园P03C
|
5 | 2022-04-19 | 总经理 |
邱玉明(执行董事), [退出]邱玉明(总经理) [退出]
|
蔡仲敏(总经理), [新增]蔡仲敏(执行董事) [新增]
|
6 | 2022-04-19 | 董事长或执行董事成员 |
邱玉明(执行董事), [退出]邱玉明(总经理) [退出]
|
蔡仲敏(总经理), [新增]蔡仲敏(执行董事) [新增]
|
7 | 2022-04-19 | 成员 |
邱玉明(执行董事),邱玉明(总经理)
|
蔡仲敏(总经理),蔡仲敏(执行董事)
|
8 | 2022-04-19 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
邱玉明
|
蔡仲敏
|
9 | 2021-07-29 | 许可经营 |
普通货运;货物专用运输(集装箱)。
|
普通货运;货物专用运输(集装箱)。小微型客车租赁经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
10 | 2021-07-29 | 章程 |
|
|