序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕娜 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕娜
|
|
2 |
王亚莉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
深圳市田丰源物业清洁有限公司家政服务中心
|
吕厥成 | 2000-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
自1999-10-25至2019-10-25
|
永续经营
|
2 | 2020-10-19 | 章程修正案 |
|
|
3 | 2020-10-19 | 章程或章程修正案通过日期 |
2018-01-17
|
2019-10-14
|
4 | 2020-10-19 | 期限(经营期限、营业期限、驻在期限等) |
1999-10-25,2019-10-25,20
|
1999-10-25,,
|
5 | 2018-01-17 | 注册资本(万元) |
100 人民币
|
3000 人民币( + 2900% )
|
6 | 2018-01-17 | 成员 |
吕厥成(执行董事),吕厥成(总经理)
|
吕娜(总经理),吕娜(执行董事)
|
7 | 2018-01-17 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
吕厥坤 10.0(万元)10.00% 吕厥成 90.0(万元)90.00%
|
吕娜 3000.0(万元)100.00%
|
8 | 2018-01-17 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
吕厥成
|
吕娜
|
9 | 2018-01-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:吕厥成;总经理:吕厥成;股东:吕厥成;股东:吕厥坤;董事长:吕厥成;
|
法定代表人:吕娜;董事长:吕娜;股东:;总经理:吕娜;
|
10 | 2018-01-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
股东名称:吕厥坤、出资额:10.000000、出资比例:10.000000; [退出]股东名称:吕厥成、出资额:90.000000、出资比例:90.000000; [退出]
|
股东名称:吕娜、出资额:3000.000000、出资比例:100.000000; [新增]
|