序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔芝连 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔芝连
|
|
2 |
熊自攀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 成员 |
张爽(执行董事),张爽(总经理)
|
乔芝连(总经理),乔芝连(执行董事)
|
2 | 2022-02-24 | 股权和公证书 |
|
|
3 | 2022-02-24 | 董事长或执行董事成员 |
张爽(执行董事), [退出]张爽(总经理) [退出]
|
乔芝连(总经理), [新增]乔芝连(执行董事) [新增]
|
4 | 2022-02-24 | 指定联系人 |
张爽
|
乔芝连
|
5 | 2022-02-24 | 总经理 |
张爽(执行董事), [退出]张爽(总经理) [退出]
|
乔芝连(总经理), [新增]乔芝连(执行董事) [新增]
|
6 | 2022-02-24 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
张爽
|
乔芝连
|
7 | 2022-02-24 | 章程或章程修正案通过日期 |
2021-04-14
|
2022-02-12
|
8 | 2022-02-24 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张爽 10.0(万元)100.00%
|
乔芝连 10.0(万元)100.00%
|
9 | 2021-04-15 | 章程修正案 |
|
|
10 | 2021-04-15 | 地址 |
深圳市龙华区观澜街道环观南路72-1创客大厦11楼1126房
|
深圳市南山区南头街道大新社区大新新村100号303
|