序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张永红 | 99% | 9.9万人民币 |
2 | 陈章怡 | 1% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永红
|
|
2 |
林顺
|
|
3 |
刘书润
|
|
4 |
张楚莹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-31 | 投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张永红 0.1(万元)1.00% 林顺 9.9(万元)99.00%
|
张永红 9.9(万元)99.00% 陈章怡 0.1(万元)1.00%
|
2 | 2019-07-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2019-07-31 | 章程备案 |
1900-01-01
|
2019-03-01
|
4 | 2016-12-01 | 统一社会信用代码 |
|
*****0
|
5 | 2016-12-01 | 成员 |
张楚莹(监事),张永红(董事),刘书润(董事),张永红(总经理),林顺(董事长)
|
林顺(董事),张永红(总经理),张永红(董事长),刘书润(董事),张楚莹(监事)
|
6 | 2016-12-01 | 负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等) |
林顺
|
张永红
|
7 | 2016-12-01 | 一照一码升级 |
|
*****0
|
8 | 2016-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董事:张永红总经理:张永红董事长:林顺监事:张楚莹董事:刘书润
|
总经理:张永红董事:林顺监事:张楚莹董事:刘书润董事长:张永红
|
9 | 2016-12-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人:林顺;董事长:林顺;监事:张楚莹;其他董事:刘书润;其他董事:张永红;总经理:张永红;
|
法定代表人:张永红;其他董事:刘书润;董事长:张永红;监事:张楚莹;其他董事:林顺;总经理:张永红;
|
10 | 2016-12-01 | 董事长或执行董事成员 |
林顺(董事长) [退出]
|
张永红(董事长) [新增]
|