序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成铁军 | 60% | 600.0万 |
2 | 成智军 | 40% | 400.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴永宽
|
|
2 |
汪李进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-21 | 高级管理人员备案 |
汪李进(监事)吴永宽(执行董事,经理)
|
陈文婷(经理) [新增]吴永宽(执行董事)汪李进(监事)
|
2 | 2021-07-02 | 法定代表人 |
|
吴永宽
|
3 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案 |
汪李进(监事)詹才平(执行董事,经理) [退出]
|
汪李进(监事)吴永宽(执行董事,经理) [新增]
|
4 | 2021-07-02 | 法定代表人变更 |
詹才平
|
吴永宽
|
5 | 2020-12-09 | 法定代表人 |
|
詹才平
|
6 | 2020-12-09 | 高级管理人员备案 |
汪李进(监事)陈文婷(执行董事,经理) [退出]
|
汪李进(监事)詹才平(执行董事,经理) [新增]
|
7 | 2020-12-09 | 法定代表人变更 |
陈文婷
|
詹才平
|
8 | 2020-10-26 | 高级管理人员备案 |
陈文婷(执行董事,经理)成智军(监事) [退出]
|
汪李进(监事) [新增]陈文婷(执行董事,经理)
|
9 | 2019-09-02 | 法定代表人 |
|
陈文婷
|
10 | 2019-09-02 | 法定代表人变更 |
成晖军
|
陈文婷
|