序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余东生 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 余蓬 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余东生
|
|
2 |
余蓬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
汕头市澄海区东雁车辆贸易有限公司龙湖区分公司
|
余东生 | 2020-04-01 |
2 |
汕头市澄海区东雁车辆贸易有限公司莲下摩托车行
|
余东生 | 2002-10-08 |
3 |
汕头市澄海区东雁车辆贸易有限公司澄华摩托车行
|
余蓬 | 2002-09-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-22 | 住所 |
|
汕头市澄海区324国道莲上镇永新村路段西侧
|
2 | 2018-01-22 | 经营范围 |
|
机动车维修;销售:汽车、电动自行车、摩托车及零配件;摩托车售后服务;汽车信息咨询;汽车租赁。
|
3 | 2018-01-22 | 住所/经营场所 |
|
汕头市澄海区324国道莲上镇永新村路段西侧
|
4 | 2017-01-04 | 注册资本(金)变更 |
|
500.000000( + 900% )
|
5 | 2017-01-04 | 经营范围 |
|
机动车维修;销售:汽车、电动自行车、摩托车及零配件;摩托车售后服务。
|
6 | 2016-04-27 | 股东备案 |
|
余东生,执行董事,经理; [新增]余蓬,监事 [新增]
|