序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张锦恒 | 50% | 500万人民币 |
2 | 郭乾忠 | 50% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭乾忠
|
|
2 |
张锦恒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 法定代表人 |
|
郭乾忠
|
2 | 2020-09-02 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
3 | 2020-09-02 | 股东备案 |
|
郭乾忠,执行董事;张锦恒,监事 [新增]
|
4 | 2020-09-02 | 股东变更 |
|
股东****生变更
|
5 | 2020-09-02 | 法定代表人变更 |
|
郭乾忠
|
6 | 2019-08-14 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
7 | 2019-08-14 | 注册资本(金)变更 |
|
1000.000000( + 900% )
|
8 | 2019-08-14 | 注册资本(万元) |
|
1000.000000( + 900% )
|
9 | 2018-07-27 | 住所/经营场所 |
|
江门市蓬江区棠下镇金桐路111号
|
10 | 2018-01-29 | 企业类型变更 |
|
1130
|