序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱小雄 | 90% | 45.0万 |
2 | 肖冠南 | 10% | 5.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱小雄
|
|
2 |
肖冠南
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-11 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
2 | 2016-09-08 | 营业期限 |
|
|
3 | 2015-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
朱小雄
|
4 | 2015-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘露露,监事肖俊斐,经理 [新增]朱小雄,执行董事 [新增]
|
5 | 2015-01-06 | 股东备案 |
|
刘露露,监事;肖俊斐,经理; [新增]朱小雄,执行董事 [新增]
|
6 | 2015-01-06 | 经营范围 |
|
生产、销售:水族器材、水族用品、水族电子电器,变压器、电源转换器、灯具、电子及电器产品;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
7 | 2015-01-06 | 自然人股东 |
|
股东****生变更
|
8 | 2015-01-06 | 法定代表人 |
|
朱小雄
|
9 | 2011-08-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘露露,监事肖承协,经理,执行董事
|
10 | 2011-08-15 | 股东备案 |
|
刘露露,监事;肖承协,经理,执行董事
|