序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李九旺
|
牟小明
|
2 | 2018-03-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
海南省海口市龙华区明珠路9号美银大厦20层B房
|
海南省海口市龙华区国贸大道56号北京大厦7层G房
|
3 | 2018-03-02 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
4 | 2017-09-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王春燕
|
李九旺
|
5 | 2017-04-24 | 联络员备案变更 |
王彩虹
|
林雨
|
6 | 2017-04-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
符永皓
|
王春燕
|
7 | 2016-09-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-09-08
|
无
|
8 | 2016-03-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更)变更 |
海南省海口市琼山区府城中山南路府兴公寓c栋1002房
|
海南省海口市龙华区明珠路9号美银大厦20层B房
|