序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 成都森宇实业集团有限公司 | 75% | 75.0万人民币 |
2 | 万文景 | 25% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦瑞平
|
|
2 |
王平
|
|
3 |
万文景
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-20 | 联络员备案 |
|
舒建军,135****9995
|
2 | 2017-06-10 | 联络员备案 |
|
杨建红,136****4184
|
3 | 2017-05-19 | 投资人(股权)变更 |
|
酒店管理;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-19 | 经营范围变更 |
|
酒店管理;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
5 | 2017-05-18 | 法定代表人变更 |
|
秦瑞平
|
6 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
秦瑞平,执行董事
|