序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻航 | 90% | 1800.0万人民币 |
2 | 李小兵 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李天刚
|
|
2 |
喻航
|
|
3 |
李小兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-16 | 投资人(股权)变更 |
喻航 出资 200万人民币;李小兵 出资 1800万人民币;
|
喻航 出资 1800( + 800% )万人民币;李小兵 出资 200( - 88.88889% )万人民币;
|
2 | 2022-03-16 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2021-04-12 | 投资人(股权)变更 |
喻航 出资 1333万人民币;李小兵 出资 667万人民币;
|
喻航 出资 200( - 84.99625% )万人民币;李小兵 出资 1800( + 169.86507% )万人民币;
|
4 | 2021-04-12 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-09-30 | 联络员备案 |
刘小凤 *** 备案手机:***
|
文尧 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵剑萍 [退出]李天刚刘超 [退出]吕继蓉 [退出]陈红雨 [退出]李小兵 [退出]雷燕 [退出]包清彬 [退出]李杨 [退出]
|
李天刚
|
7 | 2020-09-30 | 法定代表人变更 |
李天刚
|
李天刚
|
8 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小兵
|
李小兵
|
9 | 2020-09-30 | 章程备案 |
无
|
2020-09-10章程备案
|
10 | 2019-12-30 | 投资人(股权)变更 |
喻航 出资 550万人民币;成都大地饲料有限公司 出资 1450万人民币; [退出]
|
喻航 出资 1333( + 142.36364% )万人民币;李小兵 出资 667万人民币; [新增]
|