序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京万科企业有限公司 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 天津合瑞创富房地产信息咨询合伙企业(有限合伙) | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙宇
|
|
2 |
许昊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 法定代表人信息 |
姓名:肖铮;任职截止日期:2022-03-21;任职起始日期:2019-03-22;
|
姓名:孙宇;任职截止日期:2025-06-29;任职起始日期:2022-06-30;
|
2 | 2022-07-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-21;任职起始日期:2019-03-22;姓名:张孝宇;
|
任职截止日期:2025-06-29;任职起始日期:2022-06-30;姓名:许昊;
|
3 | 2022-07-04 | 法定代表人 |
肖铮
|
孙宇
|
4 | 2022-07-04 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2022-03-21;任职起始日期:2019-03-22;姓名:肖铮;
|
任职截止日期:2025-06-29;任职起始日期:2022-06-30;姓名:孙宇;
|
5 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
姓名:肖铮; [退出]
|
姓名:孙宇; [新增]
|
6 | 2022-07-04 | 负责人变更 |
肖铮 [退出]
|
孙宇 [新增]
|
7 | 2019-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
任职截止日期:2021-09-05;任职起始日期:2018-09-06;
|
任职截止日期:2022-03-21;任职起始日期:2019-03-22;
|
8 | 2019-04-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-09-05;任职起始日期:2018-09-06;姓名:余烜良;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
9 | 2019-04-19 | 法定代表人信息 |
姓名:余烜良;任职截止日期:2021-09-05;任职起始日期:2018-09-06;
|
姓名:肖铮;任职截止日期:2022-03-21;任职起始日期:2019-03-22;
|
10 | 2019-04-19 | 法定代表人 |
余烜良
|
肖铮
|