序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘欣 | 95% | 1045.0万人民币 |
2 | 杨海昀 | 5% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘欣
|
|
2 |
刘鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-21 | 法定代表人 |
宋平
|
刘欣
|
2 | 2019-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-07-04;任职起始日期:2018-07-05;姓名:宋平;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
3 | 2019-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-07-04;任职起始日期:2018-07-05;姓名:宋平;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2019-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2021-07-04;任职起始日期:2018-07-05;姓名:刘欣;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2019-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘鑫
|
6 | 2019-08-21 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
刘欣
|
7 | 2019-08-21 | 法定代表人信息 |
姓名:宋平;任职截止日期:2021-07-04;任职起始日期:2018-07-05;
|
姓名:刘欣;任职截止日期:2022-08-20;任职起始日期:2019-08-21;
|
8 | 2019-08-21 | 负责人变更 |
宋平 [退出]
|
刘欣 [新增]
|
9 | 2019-08-21 | 负责人变更 |
姓名:宋平; [退出]
|
姓名:刘欣; [新增]
|
10 | 2019-05-23 | 注册资本变更 |
1000.0
|
1100.0( + 10% )
|