序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁锐 | 80% | 800万人民币 |
2 | 梁国范 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁锐
|
|
2 |
梁国范
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-08-27;姓名:周彤;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
2 | 2020-04-07 | 法定代表人信息 |
姓名:梁国范;任聘单位:股东指派;任职截止日期:2022-08-26;任职起始日期:2019-08-27;产生方式:委派;
|
姓名:梁锐;任聘单位:执行董事;任职截止日期:空;任职起始日期:2020-03-19;产生方式:聘用;
|
3 | 2020-04-07 | 法定代表人 |
梁国范
|
梁锐
|
4 | 2020-04-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-08-27;姓名:梁国范;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-04-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-08-27;姓名:梁国范;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
6 | 2020-04-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
梁国范
|
7 | 2020-04-07 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
梁锐
|
8 | 2020-04-07 | 负责人变更 |
梁国范 [退出]
|
梁锐 [新增]
|
9 | 2020-04-07 | 负责人变更 |
姓名:梁国范; [退出]
|
姓名:梁锐; [新增]
|
10 | 2020-04-07 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司
|