序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 云南辉固健康产业开****有限公司 | 73.33333% | 22000.0万人民币 |
2 | 李一丁 | 17.33333% | 5200.0万人民币 |
3 | 郁茂和 | 5.33333% | 1600.0万人民币 |
4 | 李凤玲 | 2.66667% | 800.0万人民币 |
5 | 李耘 | 1.33333% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨跃辉
|
|
2 |
佘倬然
|
|
3 |
杨一帆
|
|
4 |
冯家和
|
|
5 |
杨彩艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南辉固工程建设有限责任公司普洱分公司
|
赵建伟 | 2013-09-06 |
2 |
云南辉固工程建设有限责任公司贵州分公司
|
郁茂和 | 2011-04-23 |
3 |
云南辉固工程建设有限责任公司轨道分公司
|
文放虎 | 2010-02-22 |
4 |
云南辉固工程建设有限责任公司第三分公司
|
邱松涛 | 2010-02-22 |
5 |
云南辉固工程建设有限责任公司第二分公司
|
郭建辉 | 2010-02-22 |
6 |
云南辉固工程建设有限责任公司第一分公司
|
李耘 | 2010-02-22 |
7 |
云南辉固工程建设有限责任公司上海分公司
|
陆斌 | 2009-01-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯家和杨一帆佘倬然李春燕 [退出]
|
杨跃辉 [新增]佘倬然冯家和杨一帆
|
2 | 2022-04-02 | 法定代表人变更 |
李春燕
|
杨跃辉
|
3 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春燕 [退出]
|
杨跃辉 [新增]
|
4 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
马红桃 *** 备案手机:***
|
汤咏薇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-07-04 | 联络员备案 |
段海峰 *** 备案手机:***
|
马红桃 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-04-11 | 联络员备案 |
李洁 *** 备案手机:***
|
段海峰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-08-22章程修正案备案,修改章程第四条:公司住所
|
8 | 2018-08-28 | 地址变更 |
云南省昆明市经开区经牛路3号鼎达商务大厦4楼
|
云南省昆明市北京路延长线1035号金苑商厦六楼
|
9 | 2018-05-31 | 董事备案 |
冯家和余倬然李凤玲郁茂和李一丁 [退出]
|
李春燕余倬然冯家和杨一帆 [新增]
|
10 | 2018-05-31 | 经理备案 |
郁茂和 [退出]
|
李春燕 [新增]
|