序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王希程 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王希程
|
|
2 |
普琬容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孔祥宇 [退出]
|
王希程 [新增]
|
2 | 2022-03-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨亚辉 [退出]
|
普琬容 [新增]
|
3 | 2022-03-25 | 投资人(股权)变更 |
孔祥宇 出资 200万人民币; [退出]
|
王希程 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2022-03-25 | 法定代表人变更 |
孔祥宇
|
王希程
|
5 | 2021-11-25 | 联络员备案 |
杨晨 *** 备案手机:***
|
普琬容 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-05-04 | 联络员备案 |
孔祥宇 *** 备案手机:***
|
杨晨 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-02-27 | 地址变更 |
云南省玉溪市通海县秀山街道福泉路6号(原通印股份公司后排车间)
|
云南省玉溪市通海县秀山街道三板桥商贸城7幢1-2号
|