序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邰正明 | 53.57143% | 300.0万人民币 |
2 | 李猛 | 46.42857% | 260.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章毕超
|
|
2 |
李猛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-30 | 联络员备案 |
张燕 *** 备案手机:***
|
张燕 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-29 | 联络员备案 |
张燕 *** 备案手机:***
|
张燕 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-07-01 | 联络员备案 |
张燕 *** 备案手机:***
|
张燕 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
张燕 *** 备案手机:***
|
张燕 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-04-24 | 董事备案 |
何超 [退出]
|
章毕超 [新增]
|
6 | 2018-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何超 [退出]
|
章毕超 [新增]
|
7 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
何超
|
章毕超
|
8 | 2017-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邰正明 [退出]
|
何超 [新增]
|
9 | 2017-12-27 | 法定代表人变更 |
邰正明
|
何超
|
10 | 2017-12-27 | 住所变更 |
云南省红河州个旧市锡城镇新寨村土地塘村
|
云南省红河州个旧市锡城镇鄢棚村委会(森林公园1500米处)
|