序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 | 50% | 50000万 |
2 | 陕西陕煤榆北煤业有限公司 | 20% | 20000万 |
3 | 陕西延长石油资本控股有限公司 | 15% | 15000万 |
4 | 榆林市企业****展投资有限公司 | 10% | 10000万 |
5 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 5% | 5000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李军
|
|
2 |
张卫
|
|
3 |
卢涛
|
|
4 |
董雅晖
|
|
5 |
肖绪才
|
|
6 |
李正宏
|
|
7 |
高晓兵
|
|
8 |
李艳鹏
|
|
9 |
方枫
|
|
10 |
刘永亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 章程备案 |
|
根据股东会决议审议通过《榆林文化旅游产业投资有限公司章程》。
|
2 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 邓建平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董雅晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 方枫; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理 [新增]姓名: 高晓兵; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 李军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李艳鹏; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理姓名: 李正宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘永亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 卢涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖绪才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张杰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事姓名: 张卫; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
3 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邓建平; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 董雅晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李艳鹏; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理姓名: 李正宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 刘永亮; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 卢涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖绪才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张杰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
4 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
|
企业名称: 陕西有色金属控股集团有限责任公司; 出资额: 5000; 百分比: 5企业名称: 榆林市企业****展投资有限公司; 出资额: 10000; 百分比: 10 [新增]企业名称: 陕西延长石油资本控股有限公司; 出资额: 15000; 百分比: 15 [新增]企业名称: 陕西陕煤榆北煤业有限公司; 出资额: 20000; 百分比: 20企业名称: 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司; 出资额: 50000; 百分比: 50
|
5 | 2020-12-31 | 其他企业基本信息 |
|
现生产经营地:(陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道阳光城B区1号楼20层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市)
|
6 | 2019-09-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
李军
|
7 | 2019-09-20 | 法定代表人变更 |
|
李军
|
8 | 2019-09-20 | 投资者变更 |
|
李军 [新增]
|
9 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 陈涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 邓建平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 邓丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席姓名: 董雅晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 贾国强; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 李艳鹏; 证件号码: *****************X; 职位: 副总经理姓名: 李正宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 卢涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 肖绪才; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 张杰; 证件号码: *****************X; 职位: 监事
|
10 | 2019-05-22 | 其他企业基本信息 |
|
现生产经营地:(陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道阳光城B区1号楼20层),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市)
|