序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-06 | 负责人变更 |
张国元 [退出]
|
薛生倩 [新增]
|
2 | 2020-03-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李风娟
|
张国元
|
3 | 2017-05-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马福海
|
李风娟
|
4 | 2016-03-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王永胜
|
马福海
|
5 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
无
|
袁玮
|
6 | 2016-03-10 | 法定代表人(负责人、独资投资人)变更 |
王永胜
|
马福海
|
7 | 2016-03-10 | 经营范围变更 |
办理人民币存款、贷款、结算;黄金买卖、办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;企业年金业务、常年财务顾问业务、证券客户资金第三方存管业务;电话银行;手机银行;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其它业务***
|
办理人民币存款、贷款、结算;黄金买卖、办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;企业年金业务、常年财务顾问业务、证券客户资金第三方存管业务;电话银行;手机银行;资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|