序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐建新 | 61.11111% | 11000.0万人民币 |
2 | 缪林超 | 38.88889% | 7000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
缪林超
|
|
2 |
杨栋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
执行董事,冯光忠,*****;
|
执行董事,缪林超,*****;
|
2 | 2017-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
执行董事,冯光忠,1971-04-21;
|
执行董事,缪林超,1985-11-10;
|
3 | 2017-04-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:**********5713,姓名:冯光忠
|
证件号码:**********3549,姓名:缪林超
|
4 | 2017-04-12 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
执行董事,冯光忠,1971-04-21;
|
执行董事,缪林超,1985-11-10;
|
5 | 2017-04-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:冯光忠
|
证件号码:*****姓名:缪林超
|
6 | 2017-04-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****3,姓名:冯光忠
|
证件号码:*****9,姓名:缪林超
|
7 | 2017-04-12 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,冯光忠,**** [退出]
|
执行董事,缪林超,**** [新增]
|
8 | 2017-04-12 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:冯光忠
|
证件号码:****,姓名:缪林超
|
9 | 2017-04-11 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
执行董事,冯光忠,**** [退出]
|
执行董事,缪林超,**** [新增]
|
10 | 2017-04-11 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:冯光忠
|
证件号码:****,姓名:缪林超
|