序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程元亿 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 程源飞 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程元亿
|
|
2 |
程源飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-03 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2020-12-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
3 | 2016-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:刘彩茹
|
证件号码:*****姓名:程元亿
|
4 | 2016-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****X,姓名:刘彩茹
|
证件号码:*****1,姓名:程元亿
|
5 | 2016-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
监事,程源飞,1971-06-14;执行董事,刘彩茹,1971-10-26;
|
执行董事,程元亿,1975( + 0.20294% )-11-15;监事,程源飞,1971-06-14;
|
6 | 2016-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
程源飞,出资100万人民币,占20.0%,实缴出资100万;刘彩茹,出资400万人民币,占80.0%,实缴出资400万; [退出]
|
程源飞,出资100万人民币,占20.0%,实缴出资100万;程元亿,出资400万,占80.0%,实缴出资400万; [新增]
|
7 | 2016-06-15 | 投资人(股权)变更 |
程源飞 ****; [退出]刘彩茹 ****; [退出]
|
程源飞 [新增]****程元亿 [新增]**** [新增]
|
8 | 2016-06-15 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
监事,程源飞,****执行董事,刘彩茹,**** [退出]
|
执行董事,程元亿,**** [新增]监事,程源飞,****
|
9 | 2016-06-15 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:刘彩茹
|
证件号码:****,姓名:程元亿
|
10 | 2015-09-16 | 许可经营项目变更 |
无
|
*****9
|