序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范云芝 | 16.67% | 316.73万人民币 |
2 | 郭红亮 | 16.67% | 316.73万人民币 |
3 | 洪光 | 16.67% | 316.73万人民币 |
4 | 陈辉 | 16.67% | 316.73万人民币 |
5 | 宋子飞 | 14.04% | 266.76万人民币 |
6 | 梁超 | 14.04% | 266.76万人民币 |
7 | 洪津 | 5.24% | 99.56万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
洪津
|
|
2 |
洪光
|
|
3 |
陈辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
洪玉真:*%; [退出]郭红亮:*%;范云芝:*%;陈辉:*%;梁超:*%;梁仁玥:*%; [退出]洪津:*%;
|
梁超:*%;郭红亮:*%;洪津:*%;陈辉:*%;范云芝:*%;洪光:*%; [新增]宋子飞:*%; [新增]
|
2 | 2022-01-19 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪玉真(总经理) [退出]陈辉(监事)洪津(执行董事)
|
洪光(总经理) [新增]陈辉(监事)洪津(执行董事)
|
4 | 2021-02-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
新疆阿勒泰地区布尔津县喀纳斯南路美食街一条街三段地下室*号门面
|
新疆阿勒泰地区布尔津县神湖路北,月亮湾路西
|
5 | 2021-02-04 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪玉真(总经理)洪津(监事) [退出]郭红亮(执行董事) [退出]
|
洪玉真(总经理)陈辉(监事) [新增]洪津(执行董事) [新增]
|
7 | 2020-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郭红亮
|
洪津
|
8 | 2020-09-04 | 注册资本变更(或外资中方认缴资本变更) |
1600.000000
|
1900.000000
|
9 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
洪玉真(经理) [退出]陈嘉宾(监事) [退出]郭红亮(执行董事)
|
洪玉真(总经理) [新增]洪津(监事) [新增]郭红亮(执行董事)
|
10 | 2020-09-04 | 章程备案 |
|
|