序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李志金 | 90% | 900万 |
2 | 王新林 | 10% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王新林
|
|
2 |
李志金
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-13 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2021-07-15 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
3 | 2021-04-13 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
4 | 2021-04-08 | 三会及经理 |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
5 | 2021-04-08 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
6 | 2019-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张进福
|
投资人信息变更
|
7 | 2019-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
主要人员信息变更
|
主要人员信息变更
|
8 | 2019-12-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张进福 [退出]
|
张宁 [新增]
|
9 | 2019-09-02 | 其他事项备案 |
联络员信息变更
|
联络员信息变更
|
10 | 2019-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张进福
|
投资人信息变更
|