序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周真华 | 65% | 195.0万 |
2 | 刘永文 | 13% | 39.0万 |
3 | 王红卫 | 9% | 27.0万 |
4 | 徐斌 | 3% | 9.0万 |
5 | 刘继文 | 3% | 9.0万 |
6 | 陈夏东 | 3% | 9.0万 |
7 | 彭灿红 | 1% | 3.0万 |
8 | 杨涛 | 1% | 3.0万 |
9 | 黄树成 | 1% | 3.0万 |
10 | 陈德兵 | 1% | 3.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈夏东
|
|
2 |
黄树成
|
|
3 |
徐斌
|
|
4 |
周真华
|
|
5 |
王红卫
|
|
6 |
刘永文
|
|
7 |
张健
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 章程备案 |
章程备案
|
章程备案
|
2 | 2015-12-30 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
3 | 2015-06-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
2015-08-09
|
无
|
4 | 2014-07-24 | 其他事项备案 |
企业正/副本换照
|
企业正/副本换照
|
5 | 2011-09-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
出资情况变更
|
出资情况变更
|
6 | 2011-09-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
无
|
法定代表人情况
|
7 | 2011-09-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
无
|
8 | 2011-09-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
无
|
自然人股东变更 [新增]
|
9 | 2011-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
三会 [新增]
|
10 | 2009-06-30 | 其他事项备案 |
*****89
|
*****
|