序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁海军丁海涛
|
丁海涛丁海军
|
2 | 2019-03-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁海涛:50%; [退出]丁海军:50%;
|
丁海军:100%;
|
3 | 2019-03-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2016-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****姓名:丁义国
|
证件号码:*****姓名:丁海军
|
5 | 2016-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
经理,丁海军,1983-04-16;监事,丁海涛,1993-01-23;执行董事,丁义国,1967-07-22;
|
执行董事兼总经理,丁海军,1983-04-16;监事,丁海涛,1993-01-23;
|
6 | 2016-09-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
证件号码:*****0,姓名:丁义国
|
证件号码:*****0,姓名:丁海军
|
7 | 2016-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
丁义国,出资50万,占10.0%,实缴出资50万; [退出]丁海军,出资250万,占50.0%,实缴出资150万;丁海涛,出资200万,占40.0%,实缴出资150万;
|
丁海军,出资250万,占50.0%,实缴出资150万;丁海涛,出资250( + 25% )万,占50.0%,实缴出资150万;
|
8 | 2016-09-08 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) |
经理,丁海军,****监事,丁海涛,****执行董事,丁义国,**** [退出]
|
执行董事兼总经理,丁海军,****监事,丁海涛,****
|
9 | 2016-09-08 | 法定代表人变更 |
证件号码:****,姓名:丁义国
|
证件号码:****,姓名:丁海军
|
10 | 2016-09-08 | 投资人(股权)变更 |
丁义国 ****; [退出]丁海军 ****; [退出]丁海涛 ****; [退出]
|
丁海军 [新增]****丁海涛 [新增]**** [新增]
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付